经营范围: 煤炭销售(煤炭经营资格证许可有效期至2010年6月19日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邹艳霞 | -- | 200万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:2104210110098423
变更后:2104210800079632
来源:首钢官网 2019-08-22
来源:天能官网 2019-08-22
来源:中国消费网 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:天能官网 2019-08-23
更多 >